KRS 0000051742
NIP7251836900
REGON47292713900000
Nazwa"SOFT INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOFT INVEST
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 31 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -------, -------, ŁÓDŹ, -------, -------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR WIADEREK
Wspólnik
2001-10-12
2004-08-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
ELON CONSULTANS LTD
Wspólnik
2004-08-31
2006-01-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ
Wspólnik
2006-01-24
2019-05-31
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH
01748650600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR WIADEREK
PREZES ZARZĄDU
2001-10-12
2006-01-24
PIOTR WASILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-24
2008-12-23
2001-10-12
2008-12-23
"SOFT INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-12
2011-05-20
ALEJA KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90- 437, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie