KRS 0000235712
NIP5213346334
REGON14016446300000
NazwaBAKALLAND BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAKALLAND BRANDS
Data rejestracji 07 cze 2005 (19 lat temu) 07 cze 2005
Data usunięcia 07 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 92955000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6491Z LEASING FINANSOWY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIWspólnik
2005-06-07
2006-06-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 PLN
01227209000000
Wspólnik
2005-06-07
2006-04-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 Ł
01518134600000
Wspólnik
2006-06-29
2013-02-07
185.909 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.954.500,00 ZŁOTYCH
01227209000000
ARTUR ERYK UNGIER
Prokurent
2005-06-07
2006-04-14
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIAN BOGDAN OWERKO
PREZES ZARZĄDU
2005-06-07
2013-02-07
GRZEGORZ ADAM STEFAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-07
2006-04-14
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-07
2006-04-14
KRZYSZTOF TOMASZ MARCINIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-14
2007-02-08
ARTUR ERYK UNGIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-14
2013-02-07
PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-02-08
2013-02-07
2005-06-07
2006-06-29
"FOOD SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-29
2009-06-08
BAKALLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-07
2006-04-14
MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-14
2007-02-08
BAKALIOWA, 1, MOŚCISKA, 05-080, IZABELIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie