KRS 0000181107
NIP7282347220
REGON47233890500000
Nazwa"PIFO" EKO-STREFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"PIFO" EKO-STREFA
Data rejestracji 27 lis 2003 (21 lat temu) 27 lis 2003
Data usunięcia 28 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2030000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASŁAWOMIR RYCZKOWSKI
Wspólnik
2003-11-27
2011-03-25
1.820 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.820.000 ZŁ
SEBASTIAN MICHAŁ RYCZKOWSKI
Wspólnik
2003-11-27
2011-03-25
210 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000 ZŁ
Wspólnik
2011-03-25
2014-04-28
1.847 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.847.000,00 ZŁ
01227209000000
BEATA JOANNA TURCZYNIEWICZ
Prokurent
2011-03-25
2013-02-14
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR RYCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2011-10-13
MARIAN BOGDAN OWERKO
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2011-10-13
ARTUR ERYK UNGIER
Członek Organu Nadzoru
2011-03-25
2011-10-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIAN BOGDAN OWERKO
PREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2014-04-28
ARTUR ERYK UNGIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2014-01-14
PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-26
2014-04-28
SEBASTIAN MICHAŁ RYCZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2011-03-25
RAFAŁ PAWEŁ KLAMA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-25
2012-09-26
ADAM TADEUSZ MOSKAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-25
2012-09-26
DARIUSZ JACEK MASNY
WICEPREZES
2014-04-28
2014-04-28
SŁAWOMIR RYCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-27
2011-03-25
2003-11-27
2012-05-15
KS. TYMIENIECKIEGO, 22/24, ŁÓDŹ, 90- 349, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie