KRS 0000074250
NIP7290205440
REGON47060508700000
Nazwa"CHIPS AND SNACKS" RYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"CHIPS AND SNACKS" RYCZKOWSKI
Data rejestracji 21 gru 2001 (23 lata temu) 21 gru 2001
Data usunięcia 28 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KOLUMNY, 494, ŁÓDŹ, 93- 649, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7290205440
data rejestracji 01 sty 1997
status Czynny
05114020040000310278974552
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
88124025391111000039378864
PEKAO VII Oddział w Łodzi
ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA
47124025391787001062986705
PEKAO VII Oddział w Łodzi
ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA
77124025391978000039378877
PEKAO VII Oddział w Łodzi
ul. Andrzeja Sacharowa 10/12 92-541 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1062Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWSEBASTIAN MICHAŁ RYCZKOWSKI
Beneficjent
SEBASTIAN MICHAŁ RYCZKOWSKI
reprezentant
SŁAWOMIR RYCZKOWSKI
Wspólnik
2001-12-21
2016-01-28
SEBASTIAN MICHAŁ RYCZKOWSKI
Wspólnik
2001-12-21
2016-01-28
STANISŁAW RYCZKOWSKI
Wspólnik
2001-12-21
2004-06-04
SEBASTIAN MICHAŁ RYCZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI
SŁAWOMIR RYCZKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-21
2016-01-28
SEBASTIAN MICHAŁ RYCZKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-21
2016-01-28
STANISŁAW RYCZKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-21
2004-06-04
2001-12-21
2011-12-13
"PIFO" RYCZKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie