KRS 0000204696
NIP9491635355
REGON15149646100000
NazwaLIBERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIBERO
Data rejestracji 22 kwi 2004 (20 lat temu) 22 kwi 2004
Data usunięcia 28 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIELUŃSKA, 6, POPÓW, 42-110, POPÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 519500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9491635355
data rejestracji 10 maj 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIEGRAŻYNA BARBARA CZUPRYNA
Beneficjent
GRAŻYNA BARBARA CZUPRYNA
reprezentant
ZBIGNIEW MARIAN CZUPRYNA
Wspólnik
2004-04-22
2013-09-11
347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 173.500,00 ZŁ
ANDRZEJ CZUPRYNA
Wspólnik
2004-04-22
2013-09-11
346 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 173.000,00 ZŁ
STANISŁAW CZUPRYNA
Wspólnik
2004-04-22
2014-07-04
1039 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 519.500,00 ZŁ (PIĘĆSET DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
GRAŻYNA CZUPRYNA
Wspólnik
2014-07-04
2022-06-28
1029 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 514.500,00 ZŁ (PIĘĆSET CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
RAFAŁ PAWEŁ KLAMA
Prokurent
2009-10-08
2011-03-11
PROKURA SAMOISTNA
GRAŻYNA BARBARA CZUPRYNA
Likwidator
2021-08-23
2022-06-28
ZBIGNIEW MARIAN CZUPRYNA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-22
2013-09-11
ANDRZEJ CZUPRYNA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-22
2013-09-11
JACEK WŁODZIMIERZ ORSZULAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-22
2009-10-08
ZDZISŁAW STANISŁAW KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-08
2013-09-11
GRAŻYNA BARBARA CZUPRYNA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
STANISŁAW CZUPRYNA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-22
2009-10-08
JACEK WŁODZIMIERZ ORSZULAK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-08
2013-09-11
GRAŻYNA BARBARA CZUPRYNA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2013-09-11
2021-08-23
2004-04-22
2013-09-11
"CZZAS - NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-11
2021-08-23
LIBERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-22
2020-06-23
KOŚCIUSZKI, 2, MILICZ, 56-300, MILICZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie