KRS 0000435339
NIP5732843019
REGON24303316100000
NazwaLAMERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLAMERG POLSKA
Data rejestracji 04 paź 2012 (12 lat temu) 04 paź 2012
Data usunięcia 19 mar 2024 19 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. RODZIEWICZÓWNY, 6, OPOLE, 45-348, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH #8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYRAFAŁ PAWEŁ KLAMA
Wspólnik
2012-10-04
2013-12-03
180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ
ARTUR MAREK ZUBKIEWICZ
Wspólnik
2012-10-04
2013-12-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
ROBERT MICHAŁ ROMSICKI
Wspólnik
2013-12-03
2014-07-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W PODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH "ASE-RAT"
Wspólnik
2014-07-30
2024-03-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
022089514
ARTUR MAREK ZUBKIEWICZ
Prokurent
2012-10-04
2013-12-03
PROKURA SAMOISTNA
LESZEK WIKTOR SZLACHCIC
Prokurent
2014-07-30
2019-02-19
SAMODZIELNA
IZABELA ALINA WOJEWÓDKA KUBIK
Kurator
2019-07-10
2024-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RAFAŁ PAWEŁ KLAMA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-04
2013-12-03
ROBERT MICHAŁ ROMSICKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-03
2014-07-30
JANUSZ ANDRZEJ MOLIK
PREZES ZARZĄDU
2014-07-30
2014-10-17
MARIUSZ WICIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-17
2016-06-13
JANUSZ ANDRZEJ MOLIK
PREZES ZARZĄDU
2016-06-13
2018-05-09
2012-10-04
2013-12-03
RADOMSKA, 53, CZĘSTOCHOWA, 42-221, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2013-12-03
2014-07-30
NIEWIELKA, 3, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2014-07-30
2014-10-17
BYDGOSKA, 18, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie