KRS 0000409967
NIP9820372975
REGON10136338000000
NazwaWTR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWTR COMPANY
Data rejestracji 31 sty 2012 (13 lat temu) 31 sty 2012
Data usunięcia 30 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres A.STRUGA, 78, ŁÓDŹ, 90-557, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIGRZEGORZ JAN KRÓL
Wspólnik
2012-01-31
2012-04-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
SYLWIA DOROTA MAZUREK
Wspólnik
2012-04-13
2012-07-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
RAFAŁ RACZYŃSKI
Wspólnik
2012-07-19
2012-11-13
100 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ADAM DARIUSZ KONIECZNY
Wspólnik
2012-11-13
2012-11-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
FRANCISZEK JANIK
Wspólnik
2012-11-16
2014-06-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W PODEJMOWANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH "ASE-RAT"
Wspólnik
2014-06-20
2017-06-30
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH.
022089514
LESZEK WIKTOR SZLACHCIC
Prokurent
2014-06-20
2017-06-30
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNBIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MAREK KUZIW
PREZES ZARZĄDU
2014-10-30
2017-06-30
GRZEGORZ JAN KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2012-01-31
2012-04-13
SYLWIA DOROTA MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-13
2012-07-19
RAFAŁ RACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-19
2012-11-13
ADAM DARIUSZ KONIECZNY
PREZES SPÓŁKI
2012-11-13
2012-11-16
FRANCISZEK JANIK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2012-11-16
2014-06-20
SEBASTIAN PAWEŁ LITWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-20
2014-10-30
2012-01-31
2013-09-20
WEDMANOWEJ, 7, ŁÓDŹ, 93-228, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-09-20
2014-10-30
OLECHOWSKA, 83, ŁÓDŹ, 92-403, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie