KRS 0000345862
NIP5140316817
REGON30131093400000
NazwaKIM-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKIM-OIL
Data rejestracji 05 sty 2010 (15 lat temu) 05 sty 2010
Data usunięcia 20 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OPOLSKA, 4, KOPALINA, 46-034, KOPALINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANASŁAWOMIR ROBERT KLUBA
Wspólnik
2010-01-05
2011-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MICHAŁ JERZY MATUSZEWSKI
Wspólnik
2010-01-05
2011-04-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
WŁADYSŁAW ZARZYCKI
Wspólnik
2011-04-19
2015-03-13
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARIAN LUDWIK ZARZYCKI
Wspólnik
2015-03-13
2020-02-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
AGRIS UPITIS
Wspólnik
2020-02-11
2022-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE PRZY WARTOŚCI TRANSAKCJI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR ROBERT KLUBA
PREZES ZARZĄDU
2010-01-05
2011-04-19
WOJCIECH JERZY MATUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-19
2013-01-10
MICHAŁ JERZY MATUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-19
2013-01-10
LESZEK WIKTOR SZLACHCIC
PREZES ZARZĄDU
2013-01-10
2013-09-05
WOJCIECH JERZY MATUSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-05
2011-04-19
ELŻBIETA SERAFIN
PREZES ZARZĄDU
2013-09-05
2015-03-13
SZYMON JAN ZARZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2015-03-13
2020-02-11
AGRIS UPITIS
PREZES ZARZĄDU
2020-02-11
2022-12-20
2010-01-05
2013-01-10
OLSZYNA, 54/H, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA
2013-01-10
2013-09-05
WŁOŚCIAŃSKA, 19E, WROCŁAW, 51-514, WROCŁAW, POLSKA
2013-09-05
2015-03-13
OŚWIĘCIMSKA, 27, LUBLINIEC, 42-700, LUBLINIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie