KRS 0000079662
NIP5261719483
REGON01094327700000
NazwaPOLCOM INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLCOM INVEST
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 07 sie 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TAGORE'A, 3, WARSZAWA, 02-647, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 281383200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 281383200,00 PLN
Wartość nominalna akcji225,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1250592
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420F TELEWIZJA KABLOWA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7440Z REKLAMA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9220Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJULIEN VERLEY
Likwidator
2008-08-27
2009-08-07
JANUSZ CZESŁAW TYMCZENKO
Likwidator
2008-07-21
2008-08-27
CZESŁAW PAWEŁ POPPE
Likwidator
2008-07-21
2008-08-27
CHRISTIAN KOZAR
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-10-31
DENIS OLIVENNES
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2002-10-31
RUDOLF MIKOŁAJ OSTRIHANSKY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2006-03-31
MAŁGORZATA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2005-10-14
STEFAN MAKARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2009-08-07
JULIEN VERLEY
Członek Organu Nadzoru
2006-08-11
2008-08-27
JEAN-NOËL TRONC
Członek Organu Nadzoru
2008-02-29
2009-08-07
ISABELLE MENEZ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-27
2009-08-07
DOMINIQUE FAGOT
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2008-02-29
ERIC PRADON
Członek Organu Nadzoru
2002-10-31
2006-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiTRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
CZESŁAW PAWEŁ POPPE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-10
2008-07-21
CLAUDINE RIPERT LANDLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-10
2003-05-05
LEW RYWIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-10
2003-05-05
JANUSZ CZESŁAW TYMCZENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-05
2008-07-21
ERIC DESMONTS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-05
2005-07-27
ISABELLE MENEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-27
2008-07-21
2002-01-10
2002-02-21
POLKOM INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-21
2008-07-21
POLCOM INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
2002-01-10
2002-03-22
CHEŁMSKA, 21, WARSZAWA, 00-724, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie