KRS 0000623871
NIP7010605760
REGON36520728000000
NazwaEMP SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMP
Data rejestracji 18 sie 2016 (8 lat temu) 18 sie 2016
Data usunięcia 27 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100000
Dane podatkowe
NIP 7010605760
data rejestracji 27 sie 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMISŁAWOMIR KOPER
Członek Organu Nadzoru
2018-11-13
2020-10-27
ALEKSANDRA KOSTRZEWA
Członek Organu Nadzoru
2016-08-18
2018-11-13
PIOTR DAMIAN DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-18
2018-11-13
KRZYSZTOF BOGUSŁAW GOŁYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-11-13
2020-10-27
GRZEGORZ MALAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-18
2020-10-27
ARTUR ERYK UNGIER
Likwidator
2019-10-28
2020-10-27
KRZYSZTOF BOGUSŁAW GOŁYŃSKI
Beneficjent
ARTUR ERYK UNGIER
reprezentant
KRZYSZTOF BOGUSŁAW GOŁYŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BARBARA DĄBROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2016-08-18
2018-11-13
ARTUR ERYK UNGIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-13
2019-10-28
2016-08-18
2019-10-28
EMP SPÓŁKA AKCYJNA
2016-08-18
2017-09-04
UL. FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie