KRS 0000365767
NIP6312619445
REGON24172717800000
NazwaKMB INWESTKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKMB INWESTKO
Data rejestracji 24 wrz 2010 (14 lat temu) 24 wrz 2010
Data usunięcia 17 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. UNIWERSYTECKA, 13, KATOWICE, 40-007, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6312619445
data rejestracji 01 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWspólnik
2010-09-24
2018-11-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
27112248600000
TERESA BIELECKA
Wspólnik
2010-09-24
2015-02-27
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
Wspólnik
2013-06-20
2017-06-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
24067526100000
KACPER JAKUB NOWICKI
Wspólnik
2017-06-08
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00ZŁ
ERNEST JAN SZAJNA
Wspólnik
2017-08-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ.
MIRELA KUBALAK
Prokurent
2015-08-31
2016-10-19
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH ANDRZEJ DUDA
Likwidator
2017-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TERESA BIELECKA
PREZES ZARZĄDU
2010-09-24
2013-06-20
NORBERT JERZY KOPYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-08
2017-08-29
ERNEST SZAJNA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-20
2015-08-31
WOJCIECH DUDA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-31
2017-08-29
2010-09-24
2017-08-29
KMB INWESTKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-24
2017-02-21
ŁUŻYCKA, 16, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie