KRS 0000423031
NIP9542737658
REGON24293775900000
NazwaPAI TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAI TRADE GROUP
Data rejestracji 04 cze 2012 (12 lat temu) 04 cze 2012
Data usunięcia 08 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. BP. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 22/24, ŁÓDŹ, 90-349, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2012-06-04
2014-07-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WWARTOŚCI 5.000,00ZŁ
14137170900000
Wspólnik
2012-06-04
2013-04-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
24067526100000
Wspólnik
2014-07-14
2018-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
14289700000000
MAŁGORZATA MARIA CHRUŚLICKA
Prokurent
2012-06-04
2013-04-26
PROKURA ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU EWĄ SZCZEPAŃSKĄ
LESZEK BARAŃSKI
Prokurent
2012-06-04
2013-04-26
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU ERNESTEM SZAJNA
ELŻBIETA ZENONA SUWALSKA PIETRANEK
Likwidator
2015-07-09
2018-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ BARAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-04-26
2014-07-14
ANDRZEJ CZARNIK
PREZES ZARZĄDU
2014-07-14
2015-07-09
ERNEST JAN SZAJNA
PREZES ZARZĄDU
2012-06-04
2013-04-26
EWA MONIKA SZCZEPAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-04
2013-04-26
SZYMON JÓZEFOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-04-26
2014-07-14
2012-06-04
2015-07-09
PAI TRADE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-06-04
2013-04-26
FRANCUSKA, 76 A, KATOWICE, 40-507, KATOWICE, POLSKA
2013-04-26
2014-07-14
NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
2014-07-14
2015-07-09
PANEWNICKA, 375, KATOWICE, 40-773, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie