KRS 0000056647
NIP5262314481
REGON01489793000000
Nazwa"GYMNASION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGYMNASION
Data rejestracji 06 lis 2001 (23 lata temu) 06 lis 2001
Data usunięcia 06 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 427, WARSZAWA, 02-801, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2648000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9261Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7440Z REKLAMA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9302Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIMARIUSZ CZERKAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-03-20
2009-02-06
INGA AGNIESZKA SONGIN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2004-04-26
STEFAN TATAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2008-03-20
IRENEUSZ WESOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2003-02-24
JACEK WSZOŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2009-02-06
KAZIMIERZ WLAZŁO
Członek Organu Nadzoru
2004-04-26
2005-06-28
KRZYSZTOF JANECZKO
Członek Organu Nadzoru
2005-06-28
2008-05-29
GERARD JAROSŁAW MADEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-28
2008-05-29
HENRYK WALKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-28
2008-03-20
MARCIN PAWEŁ MARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-05
2009-02-06
JERZY JAWORSKI
Wspólnik
2004-03-09
2007-07-05
733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 366.500 ZŁOTYCH
JERZY JÓZEF SOKOLEWICZ
Wspólnik
2004-09-29
2005-06-28
278 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 139000 PLN
Wspólnik
2004-09-29
2005-06-28
278 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 139000 PLN
67070300400000
MARIAN WACHOWICZ
Wspólnik
2005-06-28
2009-02-06
1182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 591.000,00 ZŁOTYCH
STEFAN TATAREK
Wspólnik
2007-07-05
2009-02-06
724 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 362.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-03-20
2009-02-06
794 (SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 397000 (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY)ZŁOTYCH
14126590100000
IRENEUSZ WESOŁOWSKI
Wspólnik
2001-11-06
2009-02-06
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000 ZŁOTYCH
STEFAN TATAREK
Wspólnik
2001-11-06
2005-06-28
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁOTYCH
MARIUSZ CZERKAWSKI
Wspólnik
2001-11-06
2002-06-27
223 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 111.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-06-27
2004-03-09
657 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 328500 ZŁ.
67192145300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU (PREZES) SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
WIESŁAW KAZIMIERZ ZADROŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-06
2002-07-19
WOJCIECH SŁAWOMIR SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-19
2003-02-24
IRENEUSZ WESOŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-24
2009-02-06
RYSZARD JÓZEF PISAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-24
2004-09-29
RENATA STANISŁAWA LESZCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-24
2009-02-06
IRENA EUGENIA GRZESIUK WALKOWSKA
CZŁONEK
2005-06-28
2008-03-20
2001-11-06
2009-02-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-06
2009-02-06
"GYMNASION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-06
2009-02-06
PUŁAWSKA, 427, WARSZAWA, 02-801, WARSZAWA, POLSKA
2001-11-06
2009-02-06
9304Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2001-11-06
2009-02-06
9261Z - DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2001-11-06
2009-02-06
9262Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2001-11-06
2009-02-06
9272Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-11-06
2009-02-06
8514A - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
2001-11-06
2009-02-06
7484A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2001-11-06
2009-02-06
7440Z - REKLAMA
2001-11-06
2009-02-06
9211Z - PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO
2001-11-06
2009-02-06
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-11-06
2009-02-06
6330A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie