KRS 0000117229
NIP1132365489
REGON01517766900000
NazwaSURIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSURIMED
Data rejestracji 11 cze 2002 (22 lata temu) 11 cze 2002
Data usunięcia 26 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZELOT, 10, WARSZAWA, 04-622, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMICHAŁ PIOTR PODKOWIŃSKI
Wspólnik
2008-06-13
2009-01-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
GERARD JAROSŁAW MADEJSKI
Wspólnik
2002-06-11
2008-06-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
MAŁGORZATA CHMIELEWSKA
Wspólnik
2009-01-15
2016-10-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
HALINA SABINA PODKOWIŃSKA
Wspólnik
2009-01-15
2017-01-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW STEFAN PRZYWÓSKI
Prokurent
2002-06-11
2008-06-13
SAMOISTNA
ALEKSANDRA JOANNA ŁABUŚ
Prokurent
2008-06-13
2016-05-24
SAMOISTNA
MICHAŁ PIOTR PODKOWIŃSKI
Likwidator
2016-05-24
2017-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GERARD JAROSŁAW MADEJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-11
2008-06-13
MICHAŁ PIOTR PODKOWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-13
2012-03-01
EWA MAŁGORZATA KOTOWSKA WERNIO
PREZES ZARZĄDU
2012-03-01
2014-01-17
MICHAŁ PIOTR PODKOWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-17
2016-05-24
2002-06-11
2009-01-15
"4-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2009-01-15
2016-05-24
SURIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-11
2002-08-27
DWERNICKIEGO, 25, WARSZAWA, 04-377, WARSZAWA, POLSKA
2002-08-27
2003-12-23
SKWER KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, 5, WARSZAWA, 01-015, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-23
2006-08-04
BRONISŁAWA CZECHA, 50, WARSZAWA, 04-555, WARSZAWA, POLSKA
2006-08-04
2008-06-13
BORA KOMOROWSKIEGO, 35, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie