KRS 0000102042
NIP5251022875
REGON01172808400000
NazwaBIOMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOMET POLSKA
Data rejestracji 22 mar 2002 (22 lata temu) 22 mar 2002
Data usunięcia 15 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PŁOWIECKA, 75, WARSZAWA, 04-501, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20500500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABIOMET EUROPE B.V.
Wspólnik
2002-03-22
2008-05-30
41000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20500000 ZŁOTYCH
BIOMET FINANCE LUXEMBURG S.A.R.L.
Wspólnik
2008-05-30
2015-02-18
41.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500.500,00 ZŁOTYCH
BIOMET EUROPE B.V.
Wspólnik
2015-02-18
2015-08-19
41.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500.500 ZŁOTYCH
ZIMMER EUROPE HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2015-08-19
2017-02-15
41.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500.500 ZŁOTYCH
DARIUSZ STANISŁAW CYGANEK
Prokurent
2002-03-22
2008-05-30
SAMOISTNA
ROBERT BIEDRZYCKI
Prokurent
2008-05-30
2010-12-31
PROKURA SAMOISTNA
LESZEK KOKOT
Prokurent
2010-12-31
2012-03-21
SAMOISTNA
PAWEŁ CHMIELEWSKI
Prokurent
2012-02-28
2017-02-15
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
LESZEK KOKOT
Prokurent
2012-10-03
2016-06-10
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM BĄDŹ JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ PIOTR PODKOWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-04
2012-08-10
GRZEGORZ NIENAŁTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-07
2017-02-15
GUILLAUME DIDIER GÉNIN
PREZES ZARZĄDU
2015-08-19
2017-02-15
1963-07-02
PIERO ZAMBELLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-19
2017-02-15
ROGER VAN BROECK
PREZES
2002-03-22
2010-09-03
FRANK ROBBEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-22
2003-10-28
MAREK STANISŁAW MŁODZIANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-22
2010-12-31
AXEL VON WIETERSHEIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-28
2005-04-29
PAULUS STEPHANUS RENAUD
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-29
2009-12-30
RENAAT VERMEULEN
PREZES ZARZĄDU
2010-09-03
2015-08-19
2002-03-22
2004-09-02
BIOMET MERCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-22
2006-10-25
PRZASNYSKA, 9, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie