KRS 0000148846
NIP5262662727
REGON01525519700000
NazwaSYNTHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSYNTHES
Data rejestracji 28 sty 2003 (22 lata temu) 28 sty 2003
Data usunięcia 12 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IŁŻECKA, 24, WARSZAWA, 02-135, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO.PL@SYNTHES.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHOLIVER WALKER
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2004-10-21
FRIDOLIN LEUZINGER
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2005-11-29
CIRO ROMER
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2010-05-12
URS FLUCK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-21
2012-02-17
MAX CHRISTEN
Członek Organu Nadzoru
2005-11-29
2010-05-12
KONRAD TAGWERKER
Członek Organu Nadzoru
2010-05-12
2013-12-05
ADRIAN STAUFFER
Członek Organu Nadzoru
2010-05-12
2012-12-19
HELENE SCHAUB
Członek Organu Nadzoru
2012-02-17
2013-12-05
URBAN BRUNNER
Członek Organu Nadzoru
2012-12-19
2013-12-05
SYNTHES HOLDING AG
Wspólnik
2003-01-28
2014-01-03
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-01-03
2014-12-12
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000.000,00 ZŁ
00693433000000
DARIUSZ OLGIERD JAGIEŁŁO
Prokurent
2013-12-20
2014-12-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
GRZEGORZ NIENAŁTOWSKI
PREZES
2005-11-29
2013-04-15
DARIUSZ OLGIERD JAGIEŁŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-15
2013-12-03
HELENE SCHAUB
PREZES
2003-01-28
2005-11-29
PAUL EDUARD PASCAL
CZŁONEK
2003-01-28
2005-11-29
KAROL TOMASZ DZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-15
2013-12-03
MARZENA KATARZYNA KULIS
PREZES ZARZĄDU
2013-12-03
2014-12-12
2003-01-28
2004-10-21
STRATEC MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-28
2014-09-01
AL. JEROZOLIMSKIE, 181, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie