KRS 0000048187
NIP5260015567
REGON01034034300000
NazwaCOVIDIEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOVIDIEN POLSKA
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 24 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLNA, 11, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25050000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWVALERA HOLDINGS SARL.
Wspólnik
2001-09-27
2013-10-14
50.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.050.000,00 ZŁ
COVIDIEN GROUP S.Á R.L.
Wspólnik
2013-10-14
2016-02-12
50.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.050.000,00 ZŁOTYCH
MEDTRONIC HOLDING B.V.
Wspólnik
2016-02-12
2016-11-24
50.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.050.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ PIOTR PODKOWIŃSKI
Prokurent
2001-09-27
2008-05-20
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ CHMIELEWSKI
Prokurent
2006-09-29
2008-06-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
ROGER DETLEV DULLIEN
PREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2004-11-02
MICHELANGELO FREDERICO STEFANI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2014-02-26
DAVID ROY WEST
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-27
2010-01-28
ELŻBIETA HEININGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-20
2015-10-29
ANETA ANNA JAFISZOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-20
2014-02-26
JOANNA MIROS GÓRECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-12
2014-05-15
ANDRZEJ SOSNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-12
2009-12-08
ADAM KOTYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-12
2013-12-02
ZDZISŁAW PŁOSZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-12
2013-01-16
JANUSZ REMIGIUSZ KSIĄŻKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-27
2013-05-07
2001-09-27
2007-10-16
TYCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-27
2005-09-28
PAWIŃSKIEGO, 5 A, WARSZAWA, 02-106, WARSZAWA, POLSKA
2005-09-28
2015-07-22
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 162, WARSZAWA, 02-342, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie