KRS 0000244206
NIP5213367129
REGON14029282400000
NazwaDIRECT TRAFFIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIRECT TRAFFIC
Data rejestracji 28 paź 2005 (19 lat temu) 28 paź 2005
Data usunięcia 20 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POSTĘPU, 15A, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7440Z REKLAMAARTUR ERWIN RACICKI
Prokurent
2009-08-26
2010-03-08
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA JURCZYŃSKA
Prokurent
2008-08-27
2009-08-26
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA ZATORSKA
Prokurent
2008-08-27
2009-10-19
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDER KONRAD WILEWSKI
Wspólnik
2005-10-28
2009-01-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
MACIEJ ANDRZEJ KRAJEWSKI
Wspólnik
2005-10-28
2009-01-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
MACIEJ WOJCIECH SOBIERAJSKI
Wspólnik
2005-10-28
2009-01-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ADAM JERZY DYBA
Wspólnik
2005-10-28
2009-07-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
TOMASZ PIOTR WILEŃSKI
Wspólnik
2005-10-28
2009-01-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
XEDONA COMPANY LIMITED
Wspólnik
2009-01-16
2010-04-30
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000,00 ZŁ
Wspólnik
2009-07-02
2021-04-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
14032836700000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ TELISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-08
2021-04-20
PIOTR DANIEL ZIÓŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-28
2008-08-27
BARBARA KOZŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2009-08-26
RAFAŁ MICHALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-08-26
2010-03-08
2005-10-28
2006-06-21
PILICKA, 28, WARSZAWA, 02-613, WARSZAWA, POLSKA
2006-06-21
2006-09-05
PŁOCKA, 13, WARSZAWA, 02-613, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-05
2007-07-04
NOWOGRODZKA, 84/86, WARSZAWA, 02-018, WARSZAWA, POLSKA
2007-07-04
2008-03-27
OPACZEWSKA, 43, WARSZAWA, 02-201, WARSZAWA, POLSKA
2008-03-27
2009-01-16
WOŁODYJOWSKIEGO, 83, WARSZAWA, 02-724, WARSZAWA, POLSKA
2009-01-16
2009-10-19
PŁOCKA, 13, WARSZAWA, 01-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie