KRS 0000087038
REGON01639571800000
Nazwa"NET GUARD" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNET GUARD
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 10 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CIOŁKA, 16, WARSZAWA, 01-443, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 200000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5185Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMACIEJ WOJCIECH SOBIERAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2006-04-04
TOMASZ PIOTR WILEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2004-05-13
SZYMON MACIEJ KOSMALA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2006-04-04
SŁAWOMIR PAWEŁ NOWAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2004-05-13
MACIEJ ANDRZEJ KRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2004-05-13
DARIUSZ JAN MASNY
Członek Organu Nadzoru
2004-05-13
2007-04-23
ZDZISŁAW SZNAZA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-13
2006-04-04
EWA ANNA KITA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-04
2007-04-23
RENATA BOŻENA NOWAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-04
2007-04-23
JERZY SUŁAWA
Członek Organu Nadzoru
2007-04-23
2008-10-10
ANDRZEJ WRZESIŃSKI
Powiernik
2007-11-27
2008-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZAWIERANIE UMÓW, Z KTÓRYCH ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄ KWOTĘ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA ZGODY RADY NADZORCZEJ
ALEKSANDER KONRAD WILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2004-05-13
SŁAWOMIR PAWEŁ NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-05-13
2008-10-10
2002-01-31
2004-05-13
ŚWIĘTOJERSKA, 5/7, WARSZAWA, 00-236, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-13
2006-04-04
ALEJA JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-04
2007-04-23
AL. JEROZOLIMSKIE, 81, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie