KRS 0000034194
NIP1181611698
REGON01739088700000
NazwaSECURPOL C.I.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSECURPOL C.I.T.
Data rejestracji 14 sie 2001 (23 lata temu) 14 sie 2001
Data usunięcia 01 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AUGUSTÓWKA, 22, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIGIORGIO SERRA
Prokurent
2002-01-08
2003-12-29
SAMODZIELNA
PAWEŁ OPALIŃSKI
Prokurent
2003-12-03
2004-12-02
SAMOISTNA
GIORGIO SERRA
Prokurent
2003-12-29
2004-12-02
SAMOISTNA
SECURPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-14
2004-12-02
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁ.
010089825
VIGILANTES SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-08-14
2020-09-01
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ.
010979306
NINA WARSZYCKA
Wspólnik
2004-12-02
2020-09-01
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.500 ZŁ.
BEATA JOLANTA OLSZEWSKA SAWICKA
Wspólnik
2004-12-02
2020-09-01
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁ.
ADAM ANDRZEJ TRZONKOWSKI
Wspólnik
2004-12-02
2020-09-01
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁ.
DARIUSZ NAPIÓRKOWSKI
Powiernik
2006-07-25
2008-02-05
ANDRZEJ WRZESIŃSKI
Powiernik
2008-02-05
2008-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GIOVANNI CLAUDIO MAGON
PREZES ZARZĄDU
2001-08-14
2004-12-02
FELICE AMATULLI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-14
2003-06-13
NINA WARSZYCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-02
2020-09-01
MASSIMILIANO MAGON
WICEPREZES
2001-08-14
2004-12-02
BEATA JOLANTA OLSZEWSKA SAWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-02
2020-09-01
2001-08-14
2003-12-29
CONRADA, 32, WARSZAWA, 01-922, WARSZAWA, POLSKA
2003-12-29
2004-02-09
KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 90, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie