KRS 0000083631
NIP1181559874
REGON01637715200000
NazwaSECURPOL SECURITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSECURPOL SECURITY SERVICES
Data rejestracji 23 sty 2002 (23 lata temu) 23 sty 2002
Data usunięcia 14 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AUGUSTÓWKA, 22, WARSZAWA, 02-981, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCHSECURPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (D.SECURPOL POLSKA SP. Z O. O.)
Wspólnik
2002-01-23
2021-04-14
95 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ 9.500 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
GIORGIO SERRA
Prokurent
2002-01-23
2021-04-14
SAMODZIELNA
PAWEŁ OPALIŃSKI
Prokurent
2003-12-04
2021-04-14
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
FELICE AMATULLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2003-06-02
GIOVANNI CLAUDIO MAGON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2021-04-14
MASSIMILIANO MAGON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-23
2021-04-14
2002-01-23
2003-10-17
CONRADA, 32, WARSZAWA, 02-922, WARSZAWA, POLSKA
2003-10-17
2004-02-10
KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 90, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie