KRS 0000194355
NIP5851342074
REGON19165943000000
Nazwa"GTL - POJAZDY UŻYTKOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGTL - POJAZDY UŻYTKOWE
Data rejestracji 17 lut 2004 (21 lat temu) 17 lut 2004
Data usunięcia 17 cze 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDOWLANYCH, 72, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7225000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMWspólnik
2004-02-17
2014-06-17
11.930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.965.000 ZŁ
19103172000000
PAWEŁ MIROSŁAW GLINIEWICZ
Wspólnik
2004-02-17
2011-12-28
1.711 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 855.500 ZŁ
PAWEŁ MIROSŁAW GLINIEWICZ
Prokurent
2004-02-17
2009-04-28
SAMOISTNA
SŁAWOMIR JÓZEF ŁOBODA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-09
2014-06-17
JERZY BOGDAN GLINIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-09
2014-06-17
ANNA MARIA GLINIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-06-09
2014-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR GLINIEWICZ
DYREKTOR ZARZĄDU
2004-02-17
2009-04-28
PAWEŁ MIROSŁAW GLINIEWICZ
DYREKTOR ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-04-28
2011-12-08
PAWEŁ MIROSŁAW GLINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2014-06-17
2004-02-17
2011-12-08
KOŚCIUSZKI, 60, SOPOT, 81-703, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie