KRS 0000246976
NIP5222786794
REGON14021340500000
Nazwa"OFFICE 1 POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaOFFICE 1 POLAND
Data rejestracji 14 gru 2005 (19 lat temu) 14 gru 2005
Data usunięcia 09 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ENERGETYKÓW, 9, SZCZECIN, 70-656, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 510000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 510000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji510000
Dane kontaktowe
Email BIURO@OFFICE1.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSŁAWOMIR JÓZEF ŁOBODA
Członek Organu Nadzoru
2005-12-14
2006-09-29
KRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-14
2006-09-29
MICHAEL DAVID SCHMIDT
Członek Organu Nadzoru
2005-12-14
2006-09-29
ALEKSANDER ANTONI BUWELSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-06-12
2021-12-09
PAWEŁ MARIUSZ IWANEJKO
Członek Organu Nadzoru
2017-06-12
2021-12-09
MARK BACCASH
Członek Organu Nadzoru
2006-09-29
2021-12-09
EMILIA JOLANTA MAŻARSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-29
2013-09-16
ARKADIUSZ DANIEL FORTUNA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-25
2017-06-12
BŁAŻEJ ROMAN MAŻARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-29
2013-09-16
FRANCISZEK WŁADYSŁAW MÜLLER
Członek Organu Nadzoru
2013-09-16
2015-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ JAROSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-14
2006-09-29
GRAŻYNA ANNA MARCINIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-16
2014-05-22
TOMASZ MACIEJEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-05-22
2019-08-06
ROMAN PIOTR MAŻARSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-09-29
2013-09-16
2005-12-14
2006-09-29
JUTRZENKI, 94, WARSZAWA, 02-230, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-29
2016-02-10
POZNAŃSKA, 106, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie