KRS 0000113929
NIP8512625428
REGON81193151200000
Nazwa"SZCZECIŃSKIE CENTRUM RENOWACYJNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSZCZECIŃSKIE CENTRUM RENOWACYJNE
Data rejestracji 23 maj 2002 (22 lata temu) 23 maj 2002
Data usunięcia 05 mar 2014 05 mar 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOGUSŁAWA, 52, SZCZECIN, 70-440, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 130341000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM PIOTR KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2004-03-23
KRYSTIAN WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-04-08
2014-03-05
BARTOSZ MARCIN STAWARSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-19
2014-03-05
DARIUSZ SMOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-19
2014-03-05
MARCIN WOJCIECH KRUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2004-03-23
ANDRZEJ FIJOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-23
2004-03-23
STANISŁAW CZEPITA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2005-10-24
KINGA FLAGA GIERUSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2008-10-13
JOANNA URBAN
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2007-03-14
ADRIAN MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-04-13
2005-08-08
GMINA MIASTO SZCZECIN
Wspólnik
2002-05-23
2014-03-05
130.341 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.341.000,00 ZŁ
811684232
DANUTA SYNOWICZ
Prokurent
2004-03-23
2004-12-30
PROKURA SAMOISTNA
KRYSTYNA PIEKARSKA
Prokurent
2004-12-30
2005-04-13
SAMOISTNA
ADRIAN DURLEJ
Prokurent
2009-10-26
2014-03-05
PROKURA ŁĄCZNA
WIESŁAWA KRYSTYNA BUKACZEWSKA
Prokurent
2005-04-13
2014-03-05
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, 2) DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE DO 100.000,00 ZŁ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU CZYNNOŚCI O WARTOŚCI DO 10% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A POWYŻEJ TEJ KWOTY: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (NIE WYŁĄCZAJĄC PREZESA ZARZĄDU) ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
PAWEŁ STANISŁAW FRĄCKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-23
2004-12-30
EDYTA KOSSOWSKA STANUCH
PREZES
2004-12-30
2005-10-24
DARIUSZ PĘCHORZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-30
2005-10-24
DARIUSZ PĘCHORZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-24
2008-10-13
BOHDAN JANUARY ROSZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-30
2008-10-13
KINGA FLAGA GIERUSZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-13
2014-03-05
DARIUSZ PĘCHORZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-30
2009-10-26
PIOTR JAKUB GUMOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-14
2013-11-07
2002-05-23
2014-03-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-23
2014-03-05
"SZCZECIŃSKIE CENTRUM RENOWACYJNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-23
2014-03-05
BOGUSŁAWA, 52, SZCZECIN, 70-440, SZCZECIN, POLSKA
2009-10-26
2014-03-05
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2009-10-26
2014-03-05
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2009-10-26
2014-03-05
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2009-10-26
2014-03-05
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2009-10-26
2014-03-05
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2009-10-26
2014-03-05
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie