KRS 0000783830
NIP7010921745
REGON38319410200000
NazwaPIERWSZY BANK BFG SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPIERWSZY BANK BFG
Data rejestracji 25 kwi 2019 (5 lat temu) 25 kwi 2019
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KS. IGNACEGO SKORUPKI, 4, WARSZAWA, 00-546, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 275000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 275000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2750000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPIOTR KAZMIERZ TOMASZEWSKI
Beneficjent
PIOTR KAZMIERZ TOMASZEWSKI
reprezentant
MAŁGORZATA BEATA KORSAKOWSKA-SŁOWIK
reprezentant
MAŁGORZATA BEATA KORSAKOWSKA SŁOWIK
Likwidator
2021-05-25
2022-02-17
MIROSŁAW JAN PANEK
Członek Organu Nadzoru
2019-04-25
2020-05-27
KRZYSZTOF ADAM BRODA
Członek Organu Nadzoru
2019-04-25
2020-05-27
TOMASZ MARCIN OBAL
Członek Organu Nadzoru
2019-04-25
2021-05-25
SŁAWOMIR STAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2019-04-25
2021-05-25
BARBARA TEISSEYRE
Członek Organu Nadzoru
2019-04-25
2021-05-25
ADRIAN MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2019-11-20
2020-03-16
PIOTR KAZIMIERZ TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-27
2021-05-25
MAREK SŁAWOMIR JARZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-03-16
2021-05-25
PIOTR KAZMIERZ TOMASZEWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BANKU ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU BANKU SĄ UPOWAŻNIENI: 1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE;
MAŁGORZATA BEATA KORSAKOWSKA SŁOWIK
PREZES ZARZĄDU
2019-04-25
2021-04-13
ZBIGNIEW LESZEK GÓRNIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-25
2019-11-20
JADWIGA AGNIESZKA WOLAK REJTHAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-25
2020-07-29
DOROTA AGNIESZKA LENARD PRZEDWORSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-16
2021-05-25
WOJCIECH MICHAŁ WIĘCŁAW
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-29
2021-05-25
2019-04-25
2021-05-25
PIERWSZY BANK BFG SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie