KRS 0000139052
NIP6692285512
REGON33109217000000
Nazwa"EMKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMKA
Data rejestracji 13 lis 2002 (22 lata temu) 13 lis 2002
Data usunięcia 14 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. PIŁSUDSKIEGO, 3, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52080000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 52080000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji520800
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (36)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #551 USŁUGI HOTELARSKIE #613 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJELŻBIETA HABICH
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2003-09-01
PIOTR HOSSA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2003-09-01
MAREK KWAŚNICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2006-02-06
DARIUSZ NOWOSAD
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2006-02-06
MIECZYSŁAW ZAŁUSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2003-09-01
ZBIGNIEW HERMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2006-07-25
PIOTR GUMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2006-10-03
BOŻENA BOGACKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-01
2006-07-25
BOGUSŁAW SZPINDA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2006-10-03
GRZEGORZ BATYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-13
2005-10-05
ZBIGNIEW MARUSZEWSKI
Prokurent
2006-07-18
2007-06-01
SAMOISTNA
KATARZYNA HALINA LECHMAŃSKA
Likwidator
2008-12-30
2014-01-14
MICHAŁ GROCHALA
Likwidator
2008-12-30
2014-01-14
1979-11-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
WIESŁAW MIŚKO
PREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2004-02-25
ZDZISŁAW NOWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2003-09-01
ANDRZEJ WOJTALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-13
2004-02-25
ALEKSANDER ANTONI BUWELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-01
2004-02-25
ALEKSANDER ANTONI BUWELSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-25
2006-10-03
IRENEUSZ STEFAN KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-25
2006-03-10
MARCIN OPOZDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-10
2006-10-03
AGNIESZKA MARTA KLUCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-03
2007-02-08
MAREK ARKADIUSZ LASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-03
2008-12-02
STEPHEN WILLIAM CARLIN
PREZES ZARZĄDU
2007-06-01
2007-10-10
2002-11-13
2008-12-30
"EMKA" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-11-13
2006-10-03
JANA PAWŁA II, 20, KOSZALIN, 75-452, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie