KRS 0000015152
NIP6551640402
REGON29093871500000
NazwaGRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 17 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 142, WEŁECZ, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30147000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 30147000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji30147
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHEDWARD STANISŁAW DERELA
Prokurent
2001-05-29
2017-05-17
SAMOISTNA
WOJCIECH JĘDRASZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-05
2004-07-21
ROMAN JÓZEF GRZENKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-07
2017-05-17
JAN KOŚCIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2017-05-17
WALDEMAR JERZY KOCIEŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2006-08-31
ARTUR OLCHAWA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2017-05-17
JAROSŁAW BECH
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2006-02-24
DARIUSZ NIZIO
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2010-08-05
TOMASZ FLIS
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2012-06-28
EUGENIUSZ KRZYWDA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2010-08-05
JERZY BYRT
Członek Organu Nadzoru
2008-09-19
2014-08-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW LUBARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-29
2017-05-17
BOGDAN RYSZARD PANHIRSZ
DYREKTOR ZARZĄDU
2001-05-29
2017-05-17
2001-05-29
2006-11-28
WEŁECZ, 142, BUSKO-ZDRÓJ, 28-100, BUSKO-ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie