KRS 0000248068
NIP5222794902
REGON14036669800000
NazwaSUTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUTRA
Data rejestracji 29 gru 2005 (19 lat temu) 29 gru 2005
Data usunięcia 01 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RAJSKA, 10, GDAŃSK, 80-850, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #45 BUDOWNICTWO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P. #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7140 WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #8010A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARYROBERT STANISŁAW SĘKULSKI
Prokurent
2005-12-29
2012-09-18
SAMODZIELNA
ROBERT STANISŁAW SĘKULSKI
Wspólnik
2005-12-29
2012-09-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 PLN
TOMASZ JAROSŁAW SĘKULSKI
Wspólnik
2005-12-29
2012-09-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 PLN
ZBIGNIEW MISUNO
Wspólnik
2012-09-18
2013-03-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-03-12
2018-08-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 000 ZŁOTYCH
93209847000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ JAROSŁAW SĘKULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-29
2012-09-18
ZBIGNIEW MISUNO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-18
2013-03-12
2005-12-29
2012-09-18
ST. WOJCIECHOWSKIEGO, 17, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie