KRS 0000071726
NIP5212743955
REGON01266863900000
NazwaONDULINE PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaONDULINE PRODUCTION
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 12 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEALBERT COSTI
Członek Organu Nadzoru
2006-06-19
2009-04-20
BARTRAND LAFERRERE
Członek Organu Nadzoru
2006-06-19
2007-04-19
JEAN LOUIS ROQUES
Członek Organu Nadzoru
2007-04-19
2010-04-09
JEAN LOUIS ROQUES
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2006-06-19
JEAN CHARLES GROMIER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2005-05-31
DONOVAN GARRET
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2002-06-20
ARNAULD EDOUARD CAILLARD D`AILLIERES
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2006-06-19
HEINRICH MICHAEL EICHENAUER
Członek Organu Nadzoru
2005-05-31
2010-04-09
ANDRE BLAZQUEZ
Członek Organu Nadzoru
2012-07-19
2015-08-12
TOMASZ FLIS
Członek Organu Nadzoru
2012-07-19
2015-08-12
ONDULINE S.A. Z SIEDZIBĄ W PARYŻU
Wspólnik
2001-12-13
2007-04-19
14400 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200.000 ZŁ
Wspólnik
2001-12-13
2015-08-12
1.600 UDZIAŁÓW - 800.000 ZŁ
01058032000000
HEINRICH MICHAEL EICHENAUER
Wspólnik
2001-12-13
2006-06-19
1.600 UDZIAŁÓW - 800.000 ZŁ
ONDULINE S.A.
Wspólnik
2007-04-19
2015-08-12
14400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 200 000, 00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNOWY SPOSÓB REPREZENTACJI PODMIOTU OKREŚLA PAR. 32 UMOWY SPÓŁKI: " JEŻELI ZARZĄD LICZY MNIEJ NIŻ TRZY OSOBY, PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY, PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM."
BERTRAND LAFERRERE
PREZES ZARZĄDU
2005-05-31
2006-06-19
WALDEMAR STANISŁAW WIKTORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-31
2006-06-19
WALDEMAR STANISŁAW WIKTORSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-06-19
2015-08-12
HEINRICH MICHAEL EICHENAUER
PREZES
2001-12-13
2005-05-31
2001-12-13
2015-08-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-13
2015-08-12
ONDULINE PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-13
2015-08-12
WOJSKA POLSKIEGO, 3, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
2010-02-11
2015-08-12
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2010-02-11
2015-08-12
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2010-02-11
2015-08-12
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2010-02-11
2015-08-12
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2010-02-11
2015-08-12
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2010-02-11
2015-08-12
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2012-07-19
2015-08-12
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie