KRS 0000414819
NIP5213629061
REGON14605760400000
Nazwa"FINANSE RATALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFINANSE RATALNE
Data rejestracji 20 mar 2012 (12 lat temu) 20 mar 2012
Data usunięcia 28 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROSTA, 68, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄWspólnik
2012-03-20
2018-02-28
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14292030200000
JAROSŁAW IRENEUSZ SIMBOR
Członek Organu Nadzoru
2012-03-20
2012-10-25
RENATA SABAŁA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-20
2013-08-08
DOROTA ANNA KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-12-17
2016-06-08
MARIUSZ KLOSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-01
2016-06-08
PIOTR CIELĘCY
Członek Organu Nadzoru
2016-06-08
2018-02-28
MAGDALENA ANNA ZWIERNIK
Członek Organu Nadzoru
2016-06-08
2017-11-28
MAGDALENA KAROLINA PRZYBYŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-08
2018-02-28
MAREK MACIĄGA
Członek Organu Nadzoru
2017-11-28
2018-02-28
KONRAD PIOTR ROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-25
2014-12-17
JACEK GRZEGORZ PYTLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-08
2016-06-08
KAROL MAREK PIĘTKA
Likwidator
2016-12-19
2018-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAWEŁ CZECHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-20
2016-06-08
ANNA MONIKA MROCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-20
2016-06-08
KRZYSZTOF WACŁAW KORONKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-07-30
2014-12-17
KONRAD PIOTR ROSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-17
2016-06-08
KAROL MAREK PIĘTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-08
2016-12-19
MARTIN SJÖLUND
PREZES ZARZĄDU
2016-06-08
2016-12-19
VLADIMIR VARBANOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-08
2016-12-19
2012-03-20
2016-12-19
"FINANSE RATALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-03-20
2013-08-08
DOMANIEWSKA, 42, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2013-08-08
2017-03-15
WOŁOSKA, 9, WARSZAWA, 02-583, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie