KRS 0000066818
NIP7251682638
REGON47173882100000
NazwaMPL I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMPL I
Data rejestracji 29 lis 2001 (23 lata temu) 29 lis 2001
Data usunięcia 04 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7251682638
data rejestracji 09 cze 2003
status Czynny
17109010560000000135647934
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
33109010560000000135647937
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAGRZEGORZ ZAWADA
Beneficjent
AJAY KAUSHIK
Beneficjent
1952-04-27
NICHOLAS AUGUSTUS ROXBURGH BALFOUR
Beneficjent
1970-06-06
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Beneficjent
CONSUELO LILLY BALFOUR
Beneficjent
1979-08-20
ALASTAIR ALBERT DAVID BALFOUR
Beneficjent
1981-08-20
KAM WILLIAM BALFOUR
Beneficjent
1995-07-05
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
zgłaszający - komplementariusz
LUCINDA MARY MCCONELL
Beneficjent
1975-08-14
SERENA MARY RUSSEL BALFOUR
Beneficjent
1944-03-16
GRZEGORZ ZAWADA
Wspólnik
2001-11-29
2019-04-04
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 350 ZŁOTYCH
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Wspólnik
2001-11-29
2015-08-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
IZABELLA SIEROŃ
Wspólnik
2015-08-18
2019-01-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-01-11
2019-04-04
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 350 ZŁOTYCH
38181052500000
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Prokurent
2006-05-31
2015-08-18
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ ZAWADA
Prokurent
2014-11-24
2015-08-18
SAMOISTNA
GRZEGORZ ZAWADA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI MPL SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
AJAY KAUSHIK
Beneficjent
DYREKTOR SPÓŁKI EQUATUM SERVICES LIMITED BĘDĄCEJ POWIERNIKIEM BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST, KTÓREGO BENEFICJENCI SĄ BENEFICJENTAMI W SPÓŁCE MPL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NICHOLAS AUGUSTUS ROXBURGH BALFOUR
Beneficjent
FUNDATOR (ZAŁOŻYCIEL) BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE BĘDĄCA WSPÓLNIKIEM - KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK SPÓŁKI MPL SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
CONSUELO LILLY BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE BĘDĄCA WSPÓLNIKIEM - KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ALASTAIR ALBERT DAVID BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE BĘDĄCA WSPÓLNIKIEM - KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
KAM WILLIAM BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE BĘDĄCA WSPÓLNIKIEM - KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
LUCINDA MARY MCCONELL
Beneficjent
BENEFICJENT BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE BĘDĄCA WSPÓLNIKIEM - KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
SERENA MARY RUSSEL BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE BĘDĄCA WSPÓLNIKIEM - KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
CHRYSOULA CHRISTODOULOU
Beneficjent
PROTEKTOR BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST, DO KTÓREGO NALEŻY SPÓŁKA MERMAID (MCI) CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE BĘDĄCA WSPÓLNIKIEM - KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-29
2003-06-16
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-16
2006-05-31
GRZEGORZ ZAWADA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-29
2003-06-16
GRZEGORZ ZAWADA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-16
2013-12-09
KATARZYNA PAULINA BENDA
PREZES ZARZĄDU
2013-12-09
2015-08-18
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-18
2019-04-04
GRZEGORZ ZAWADA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-18
2019-04-04
2001-11-29
2014-11-24
"3 KULTURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-29
2003-06-16
TRENKNERA, 27, ŁÓDŹ, 91-474, ŁÓDŹ, POLSKA
2003-06-16
2014-11-24
TYMIENIECKIEGO, 30 A, ŁÓDŹ, 90- 350, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie