KRS 0000443627
NIP7010362777
REGON14644571400000
NazwaNONSTOPMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNONSTOPMED
Data rejestracji 10 gru 2012 (12 lat temu) 10 gru 2012
Data usunięcia 26 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 205000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email RSLOWIK@TALE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)TOMASZ KRZYSZTOF KUDELSKI
Wspólnik
2012-12-10
2012-12-19
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4750,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ FELDMAN
Wspólnik
2012-12-19
2014-10-03
2045 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.250,00 ZŁ
IZABELLA SIEROŃ
Wspólnik
2012-12-19
2017-10-26
3.895 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 194.750,00 ZŁOTYCH
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Likwidator
2017-02-13
2017-10-26
IZABELLA SIEROŃ
Członek Organu Nadzoru
2012-12-19
2017-10-26
JULIA MARIA FELDMAN
Członek Organu Nadzoru
2012-12-19
2014-10-03
ŁUKASZ FELDMAN
Członek Organu Nadzoru
2012-12-19
2013-11-14
TOMASZ KRZYSZTOF KUDELSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-14
2017-10-26
GRZEGORZ ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2014-10-03
2017-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT KRZYSZTOF SŁOWIK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-10
2013-11-14
ŁUKASZ MARCIN FELDMAN
PREZES ZARZĄDU
2013-11-14
2014-10-03
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-03
2017-02-13
2012-12-10
2017-02-13
NONSTOPMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-10
2013-11-14
RACŁAWICKA, 127, WARSZAWA, 02-117, WARSZAWA, POLSKA
2013-11-14
2014-09-05
NIEDŹWIEDZIA, 29B, WARSZAWA, 02-737, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie