KRS 0000261187
NIP5272517056
REGON14060777100000
NazwaCROSS POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCROSS POINT
Data rejestracji 28 lip 2006 (18 lat temu) 28 lip 2006
Data usunięcia 31 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GOTTLIEBA DAIMLERA, 2, WARSZAWA, 02-460, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272517056
data rejestracji 12 wrz 2006
status Czynny
11109028510000000109134710
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
19109028510000000151905552
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
23109028510000000109134979
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
28109028510000000123631054
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
42109028510000000123654761
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
51109028510000000109134960
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
69109028510000000109134733
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
70109028510000000109135006
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
71109028510000000109134697
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWAJAY KAUSHIK
Beneficjent
1952-04-27
NICHOLAS AUGUSTUS BALFOUR
Beneficjent
1970-06-06
LUCINDA MARY MCCONELL
Beneficjent
1975-08-14
SERENA MARY RUSSEL BALFOUR
Beneficjent
1944-03-16
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
zgłaszający - komplementariusz
CONSUELO LILY BALFOUR
Beneficjent
1979-08-20
GRZEGORZ ZAWADA
Beneficjent
ALASTAIR ALBERT DAVID BALFOUR
Beneficjent
1981-08-20
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Beneficjent
KAM WILLIAM BALFOUR
Beneficjent
1995-07-05
MERMAID HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2006-07-28
2007-12-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
DEVELOPMENT FINANCE EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY
Wspólnik
2006-10-31
2015-01-12
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
AUGUSTA I LIMITED
Wspólnik
2007-12-13
2008-06-19
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
MERMAID FORUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Wspólnik
2008-06-19
2014-09-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH
120475055
Wspólnik
2015-01-12
2019-01-31
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950 ZŁ
47173882100000
WOJCIECH ADAM WITKOWSKI
Prokurent
2006-07-28
2006-10-31
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ STANISŁAW DOŁĘGA
Prokurent
2006-07-28
2006-10-31
SAMOISTNA
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Prokurent
2007-09-10
2015-01-12
PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MARCUS BERNIE
Prokurent
2007-09-10
2008-04-08
PROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Prokurent
2006-07-28
2006-10-31
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ ZAWADA
Prokurent
2008-04-08
2015-01-12
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
AJAY KAUSHIK
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY W SPÓŁCE MPL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI - DYREKTOR SPÓŁKI EQUATUM SERVICES LIMITED BĘDĄCEJ POWIERNIKIEM BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST, KTÓREGO BENEFICJENCI SĄ BENEFICJENTAMI W SPÓŁCE MPL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NICHOLAS AUGUSTUS BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY W SPÓŁCE MPL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
LUCINDA MARY MCCONELL
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY W SPÓŁCE MPL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
SERENA MARY RUSSEL BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY W SPÓŁCE MPL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
CONSUELO LILY BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY W SPÓŁCE MPL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
GRZEGORZ ZAWADA
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "CP A SP Z O.O." BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE "CP A SP Z O.O." BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ALASTAIR ALBERT DAVID BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY W SPÓŁCE MPL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "CP A SP Z O.O." BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE CP A SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
KAM WILLIAM BALFOUR
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY W SPÓŁCE MPL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
CHRYSOULA CHRISTODOULOU
Beneficjent
PROTEKTOR BALFOUR FAMILY CYPRUS TRUST, KTÓREGO BENEFICJENCI SĄ BENEFICJENTAMI SPÓŁKI MPL SP. Z O.O. SPK BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE
ASHLEY MARTIN LEWIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-10
2015-01-12
1956-04-05
JONATHAN RODERICK MASTERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-25
2015-01-12
RADOSŁAW MAREK SIEROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-12
2019-01-31
NEIL ROXBURGH BALFOUR
PREZES ZARZĄDU
2006-07-28
2014-09-25
SIMON CLIVE TURNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-31
2008-04-08
RICHARD PIKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-08
2010-02-10
GRZEGORZ ZAWADA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-12
2019-01-31
2006-07-28
2007-09-10
MR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-07-28
2010-09-28
PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2010-09-28
2015-01-12
ALEJA MARSZAŁKA EDWARDA ŚMIGŁEGO RYDZA, 20, ŁÓDŹ, 93-281, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie