KRS 0000072105
REGON53129228200000
Nazwa"OPOLWAP-GRUNT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPOLWAP-GRUNT
Data rejestracji 13 gru 2001 (23 lata temu) 13 gru 2001
Data usunięcia 20 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIERCZEWSKIEGO, 5, TARNÓW OPOLSKI, 46-050, TARNÓW OPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 525000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAELIZA SZULC SIERAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-01
2004-09-09
LUDWIK MAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2002-12-21
PIOTR BUCZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2003-08-01
RYSZARD POL
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2003-08-01
PIOTR KATKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-12-21
2003-08-01
TOMASZ KAZIMIERZ LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-01
2004-12-20
MAGDALENA MAMCARZ
Członek Organu Nadzoru
2003-08-01
2004-09-09
PIOTR CEZARY KAWKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2004-12-20
HENRYK MALISZ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2004-12-20
PIOTR LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-13
2002-12-21
Wspólnik
2001-12-13
2003-11-24
268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 268.000 ZŁOTYCH.
00014405800000
ŚLĄSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO "OPOLWAP" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-12-13
2003-11-24
257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 257.000 ZŁOTYCH.
530509466
Wspólnik
2003-11-24
2004-12-20
525 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 525000,00 ZŁ.
53050946600000
KRYSTIAN STRZAŁEK
Likwidator
2004-04-27
2004-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, - CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, - CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM WYSTĘPUJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
HENRYK SZENDERA
PREZES
2001-12-13
2002-03-08
KRYSTIAN STRZAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-08
2004-04-27
2001-12-13
2004-04-27
"OPOLWAP-GRUNT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie