KRS 0000165473
NIP5252195129
REGON01713234600000
Nazwa"EMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMBUD
Data rejestracji 25 cze 2003 (21 lat temu) 25 cze 2003
Data usunięcia 31 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KONSTRUKTORSKA, 4, WARSZAWA, 02-673, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252195129
data rejestracji 11 gru 2000
status Czynny
69124059181111000049143733
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
94124059181978000049133398
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
68168000070000300026521174
PLUSSA Centrala
Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa POLSKA
74124062921781001125547753
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEJANUSZ LEONARD KALISZYK
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
Wspólnik
2003-06-25
2003-10-03
88.880 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.440.000,00 ZŁ
01090233800000
Wspólnik
2003-10-03
2005-08-05
88780 UDZIAŁÓ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44390000 ZŁOTYCH
00014405800000
DARIMAX LIMITED
Wspólnik
2010-03-05
2012-07-30
88.780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.390.000 ZŁOTYCH
ANOKYMMA LIMITED
Wspólnik
2012-07-30
2015-03-17
88.780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.390.000 ZŁOTYCH
FIZAN LIMITED
Wspólnik
2015-03-17
2017-05-31
88.780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.390.000,00 ZŁOTYCH
ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED
Wspólnik
2015-04-23
2017-05-31
11.120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.560.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-08-05
2010-03-05
88.880 UDZIAŁÓW (OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET OSIEMDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.440.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI CZTERY MILIONY CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01607464100000
ROMAN JAROSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-25
2003-09-03
TOMASZ HOLC
Członek Organu Nadzoru
2003-06-25
2003-09-03
SŁAWOMIR KRZYSZTOF SYKUCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-25
2003-09-03
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTRIM S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POPRZEZ KONTROLOWANE PRZEZ SIEBIE PODMIOTY POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW EMBUD 2 SP. Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM EMBUD 2 SP. Z O.O. S.K.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
JANUSZ LEONARD KALISZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-25
2017-05-31
2003-06-25
2005-10-10
A.MICKIEWICZA, 63, WARSZAWA, 01-625, WARSZAWA, POLSKA
2005-10-10
2008-07-25
KIWERSKA, 28, WARSZAWA, 01-682, WARSZAWA, POLSKA
2008-07-25
2016-03-22
PRZEJAZD, 12, WARSZAWA, 02-654, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie