KRS 0000057533
NIP5251001382
REGON01113344500000
Nazwa"POLISA-ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP
Krótka nazwa"POLISA-ŻYCIE" TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ VIENNA INSURANCE GROUP
Data rejestracji 29 paź 2001 (23 lata temu) 29 paź 2001
Data usunięcia 13 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 162 A, WARSZAWA, 02-342, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 57313250,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 57313250,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1146265
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@POLISA-ZYCIE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHMARIOLA BOŻENA GACA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2012-07-26
WOJCIECH JANUSZ PROKOPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2006-08-01
WIESŁAW STEFAN REWERSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2004-07-22
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-07
2012-07-26
KRZYSZTOF ZDANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-24
2008-01-24
JAN MONKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-12-04
2018-07-13
ANDRZEJ WIKTOR WITKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-12-04
2018-07-13
MARIAN MACIEJ BUDKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2004-01-07
ZBIGNIEW HENRYK ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-29
2002-04-23
WOJCIECH FILOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-04
2012-07-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN MONKIEWICZ
PREZES
2001-10-29
2002-04-23
DARIUSZ ROMAN TRZECIAK
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES DO DNIA 28 LUTEGO 2012 ROKU
2011-12-15
2012-03-13
DARIUSZ ROMAN TRZECIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-13
2012-07-24
MAREK PIOTR GOŁĘBIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-24
2013-07-30
DOROTA CZERWIŃSKA RYBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-30
2018-07-13
ANDRZEJ CZESŁAW MILEWSKI
WICEPREZES
2001-10-29
2004-12-28
STANISŁAW PŁACZEK
WICEPREZES
2001-10-29
2003-01-09
ZBIGNIEW HENRYK ADAMCZYK
PREZES
2002-04-23
2003-12-23
STEFAN FRANCISZEK CIEŚLA
WICEPREZES
2002-10-22
2004-01-07
WIESŁAW SZERMACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-07
2012-07-24
2001-10-29
2013-04-10
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "POLISA-ŻYCIE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-29
2003-03-25
LEWARTOWSKIEGO, 6, WARSZAWA, 00-190, WARSZAWA, POLSKA
2003-03-25
2003-07-30
GEN. W.ANDERSA, 5, WARSZAWA, 00-147, WARSZAWA, POLSKA
2003-07-30
2005-11-17
GEN. W.ANDERSA, 1, WARSZAWA, 00-147, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-17
2013-04-29
MICKIEWICZA, 63, WARSZAWA, 01-625, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie