KRS 0000049216
NIP5261022569
REGON01093699800000
NazwaPOLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKIE MEDIA
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 09 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 53, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 145000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 145000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji14500000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #263 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #264 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU #268 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4763 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7722 WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7790 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM MARIUSZ STEFANIK
Prokurent
2001-11-23
2014-01-09
ŁĄCZNA
TOMASZ KAZIMIERZ KURZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2007-08-29
JACEK MICHAŁ BIAŁOBRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2009-06-29
NORBERT WALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-06
2014-01-09
MARCIN ALFRED GRODZICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2014-01-09
DARIUSZ TRZECIAK
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2014-01-09
DARIUSZ WIESŁAW ŻAK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-18
2014-01-09
ANDRZEJ KUCHAR
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2007-08-29
STEFAN FRANCISZEK CIEŚLA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-02-12
DOMINIK GRZEGORZ LIBICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2011-03-18
RYSZARD WIESŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-02-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁACZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ KAZIMIERZ KURZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2003-02-12
MARIUSZ WALKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2006-02-15
MARIUSZ WALKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-02-15
2006-06-06
MARIUSZ WALKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-06
2014-01-09
BARBARA IRENA PIETKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-12
2006-02-15
PIOTR FAJKS
PREZES ZARZĄDU
2006-06-06
2014-01-09
2001-11-23
2005-07-28
GEN.OKULICKIEGO, 6, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie