KRS 0000205789
NIP7792228388
REGON63457507200000
NazwaMEDIA - BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEDIA - BIZNES
Data rejestracji 17 maj 2004 (20 lat temu) 17 maj 2004
Data usunięcia 29 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROBRAMSKA, 77, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19254000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912 DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #1820 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6130 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHDOROTA MAGDALENA MOCHNACKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2007-03-19
NORBERT WALKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-03-19
2010-04-01
ANDRZEJ PAPIS
Członek Organu Nadzoru
2007-03-19
2010-04-01
KATARZYNA EWA MĘDRAŚ
Członek Organu Nadzoru
2007-03-19
2008-11-12
HENRYK STEFAN SOBIERAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-12
2010-04-01
MAREK ANDRZEJ WOŹNICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2007-03-19
WIESŁAW TADEUSZ PERNAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-17
2007-03-19
PIOTR CHOMCZYŃSKI
Wspólnik
2004-05-17
2007-03-19
1.354 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.354.000,- ZŁ.
MARTA EWA KADŁUBOWSKA
Wspólnik
2004-05-17
2007-03-19
505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 505.000 ZŁOTYCH
DOROTA MAGDALENA MOCHNACKA
Wspólnik
2004-05-17
2007-03-19
505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 505.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-03-19
2013-02-26
19.254 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.254.000,00 ZŁ
93017161200000
Wspólnik
2013-02-26
2016-01-29
19.254 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.254.000,00 ZŁ
14611126100000
ROMAN KUKIELAK
Prokurent
2007-03-19
2016-01-29
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR PAWEŁ BAREŁKOWSKI
PREZES
2004-05-17
2007-03-19
PIOTR PAWEŁ BAREŁKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-19
2008-11-12
HENRYK STEFAN SOBIERAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-19
2008-08-05
JERZY TADEUSZ SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-05
2011-11-21
HENRYK STEFAN SOBIERAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-21
2016-01-29
2004-05-17
2004-08-25
BUKOWSKA, 12, POZNAŃ, 60-810, POZNAŃ, POLSKA
2004-08-25
2010-11-19
HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO, 1, POZNAŃ, 60-781, POZNAŃ, POLSKA
2011-03-18
2013-02-26
ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 53, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie