KRS 0000392344
NIP6772118727
REGON35705431500000
NazwaGRUPA INTERIA.PL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGRUPA INTERIA.PL MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 sie 2011 (13 lat temu) 01 sie 2011
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres OS. TEATRALNE, 9a, KRAKÓW, 31-946, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772118727
data rejestracji 01 sie 2023
status Czynny
82124014441111001019777653
PEKAO II Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA
02124014441111001021394628
PEKAO II Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA
06102010260000100205430204
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
06114010810000517374001011
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
13102010260000170205430220
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
17114010810000517374001007
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
20124014441111001021394110
PEKAO II Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA
22114010810000517374001014
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
28114010810000517374001003
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
28124014441787001021395377
PEKAO II Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 1 30-347 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHNORBERT WALKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR KRZYSZTOF LISOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
"BAUER POLEN INVEST" GMBH
Wspólnik
2011-08-01
2021-07-13
Wspólnik
2011-08-01
2023-01-09
14171879700000
Wspólnik
2021-07-13
2023-01-09
93017161200000
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWEGO POLSATU S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WIECEPREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Członek Organu Reprezentacji
2011-08-01
2023-01-09
14171879700000
2011-08-01
2012-03-05
"GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie