KRS 0000163607
NIP6661064537
REGON31023984700000
NazwaAQUAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAQUAKON
Data rejestracji 02 cze 2003 (21 lat temu) 02 cze 2003
Data usunięcia 11 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 51A, POLICE, 62-610, SOMPOLNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 645100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@AQUAKON.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 6661064537
data rejestracji 01 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMIECZYSŁAW PIOTR RUSINEK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2013-04-24
PIOTR MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-07-03
2010-07-29
MACIEJ WINCENTY MUSIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2007-08-09
2008-06-02
MAREK WASZKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-06-02
2011-01-20
ROMAN WOJCIECH TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-09-03
2013-04-24
HENRYK STEFAN SOBIERAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-07-29
2019-11-04
JAN URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-02
2004-09-30
WŁODZIMIERZ KOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-02
2006-07-03
GRZEGORZ FIK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-02
2007-08-09
PIOTR LIŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-07-29
2012-07-16
SŁAWOMIR KRYSZTOFOWICZ
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
Wspólnik
2003-06-02
2017-08-11
5.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 506.000,00 ZŁ
00001991000000
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" KWB "KONIN" W KLECZEWIE S.A.
Wspólnik
2003-06-02
2014-05-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
310269587
Wspólnik
2017-08-11
2023-05-11
5.060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 506.000,00 ZŁ
30097766500000
KRYSTYNA ROSTAJEWSKA
Prokurent
2003-06-02
2013-01-09
SAMOISTNA
GRAŻYNA ROBAK
Prokurent
2013-01-09
2013-07-05
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ CZERNIEJEWSKI
Prokurent
2013-01-09
2013-07-05
PROKURA ŁĄCZNA
LIDIA ANNA PRZYBYLSKA
Prokurent
2015-07-17
2017-09-05
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR KRYSZTOFOWICZ
Likwidator
2017-09-05
2022-07-22
MARCIN ADAM KAPUŚCIŃSKI
Likwidator
2022-07-22
2023-05-11
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTRIM S.A., KTÓRA TO SPÓŁKA POPRZEZ KONTROLOWANE PRZEZ SIEBIE PODMIOTY POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW AQUAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAKUB MACIEJ BĄKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-06-02
2011-08-17
JOANNA MENCEL
PREZES ZARZĄDU
2011-08-17
2013-07-05
PAWEŁ NEJMAN
PREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2017-09-05
JAN ANDRZEJ TOMCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-18
2017-01-09
2003-06-02
2017-09-05
AQUAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-02
2016-11-07
POLICE, 62-610, SOMPOLNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie