KRS 0000040059
NIP8971005234
REGON93022690000000
Nazwa"TELEWIZJA DOLNOŚLĄSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELEWIZJA DOLNOŚLĄSKA
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Data usunięcia 19 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWA ŚWIATY, 1, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5150000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TEDE@TEDE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYDELAS HOLDINGS LTD.
Wspólnik
2012-01-05
2013-11-15
50.695 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.069.500 (PIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-11-15
2016-08-19
50.695 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.069.600 (PIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) ZŁOTYCH
93049231600000
TRANS MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-09-03
2010-05-05
5.695 (PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 569.500 ZŁ (PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
012850019
ANDRZEJ KUCHAR
Wspólnik
2001-09-03
2006-12-01
2345 (DWA TYSIĄCE TRZYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 234.500 (DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
POLARIS FINANCE B.V.
Wspólnik
2010-05-05
2012-03-26
5.695 (PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 569.500 ZŁ (PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ALICJA JOLANTA PIETRASZKIEWICZ
Likwidator
2015-12-08
2016-08-19
ANDRZEJ JANUSZ MŁYNARCZYK
Likwidator
2015-12-08
2016-08-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESZEK RYSZARD TUROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-07
2013-07-22
VIOLETTA BARBARA JAKRZEWSKA SZAFRAŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-07
2013-07-22
MARIUSZ WALKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-07-22
2013-11-15
PAWEŁ JAROSŁAW TOBIASZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-15
2015-12-08
GRAŻYNA ANNA GOŁĘBIOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-15
2015-12-08
ANDRZEJ JANUSZ MŁYNARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-15
2014-06-26
ANDRZEJ JANUSZ MŁYNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2015-12-08
ANDRZEJ KUCHAR
PREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2006-11-07
2001-09-03
2015-12-08
"TELEWIZJA DOLNOŚLĄSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-09-03
2007-07-13
MUCHOBORSKA, 6, WROCŁAW, 54-424, WROCŁAW, POLSKA
2007-07-13
2008-10-15
ŚW. MIKOŁAJA, 81, WROCŁAW, 50-126, WROCŁAW, POLSKA
2008-10-15
2014-06-26
ŚWIDNICKA, 21/23, WROCŁAW, 50-066, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie