KRS 0000640813
NIP5213750650
REGON36558628200000
NazwaPREEMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPREEMIUM
Data rejestracji 06 paź 2016 (8 lat temu) 06 paź 2016
Data usunięcia 15 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5250,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213750650
data rejestracji 12 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHWspólnik
2016-10-06
2021-04-15
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.250,00 ZŁ
36071748900000
TOMASZ ANDRZEJ DZIAŁOWY
Wspólnik
2016-10-06
2019-05-27
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1050 ZŁ
PIOTR MATEUSZ ŻAK
Beneficjent
RAFAŁ GULATOWSKI
reprezentant
WOJCIECH KRZYSZTOF ZANIEWSKI
Prokurent
2016-10-06
2021-04-15
PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR MATEUSZ ŻAK
Beneficjent
BENEFICJENTOWI RZECZYWISTEMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI PONAD 50% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PREEMIUM SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAŁACYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
RAFAŁ GULATOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-06
2017-05-09
RAFAŁ GULATOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-09
2021-04-15
TOMASZ ANDRZEJ DZIAŁOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-06
2019-05-27
EWA JOLANTA KARPIŃSKA DANILUK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-09
2018-01-03
TOMASZ SŁAWOMIR ŁOZOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-09
2017-11-30
2016-10-06
2021-04-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-06
2021-04-15
PREEMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-06
2021-04-15
UL. DOMANIEWSKA, 47, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2016-10-06
2021-04-15
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2016-10-06
2021-04-15
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2016-10-06
2021-04-15
479 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2016-10-06
2021-04-15
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2016-10-06
2021-04-15
4751Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2016-10-06
2021-04-15
631 - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2016-10-06
2021-04-15
9002Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
2016-10-06
2021-04-15
9001Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
2016-10-06
2021-04-15
5913Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
2016-10-06
2021-04-15
5920Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie