KRS 0000042826
NIP5262435807
REGON01631196300000
NazwaFINCO GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFINCO GROUP
Data rejestracji 13 wrz 2001 (23 lata temu) 13 wrz 2001
Data usunięcia 09 lis 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PODCHORĄŻYCH, 83, WARSZAWA, 0-722, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 300000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji300
Dane podatkowe
NIP 5262435807
data rejestracji 04 lip 2006
status Czynny
91114010100000518095001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
21114010100000518095001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
48114010100000518095001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPIOTR MACIEJ TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-10-31
JERZY MARIA BELCEŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2004-07-14
ANNA MARIA OTTO
Członek Organu Nadzoru
2004-07-14
2005-12-29
ADAM LOEWE
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2004-12-24
RYSZARD KAZIMIERZ PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2004-12-24
JAN ANDRZEJ STEFANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-13
2002-10-31
MARTA SIERPIŃSKA KOPYT
Członek Organu Nadzoru
2004-12-24
2010-05-14
MAGDALENA FORTECKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-24
2007-08-29
SŁAWOMIR TADEUSZ WNOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2011-03-24
MAGDALENA ANNA OTTO
Członek Organu Nadzoru
2007-08-29
2011-03-24
MICHAŁ OTTO
Beneficjent
MICHAŁ OTTO
reprezentant
MICHAŁ OTTO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ OTTO
PREZES ZARZĄDU
2001-09-13
2011-11-09
JERZY TOMASZ STRZELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2006-07-04
JAROSŁAW ZENON KOPYT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2009-07-10
JAROSŁAW ZENON KOPYT
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-07-10
2010-05-14
2001-09-13
2006-07-04
ALEJE UJAZDOWSKIE, 13, WARSZAWA, 00-567, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-04
2011-07-26
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie