KRS 0000078426
NIP5260157899
REGON01152641700000
NazwaUSŁUGI FINANSOWE SŁAWOMIR WNOROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaUSŁUGI FINANSOWE SŁAWOMIR WNOROWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 02 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres POZNAŃSKA, 38, WARSZAWA, 00-689, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5260157899
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
03102010970000710200014050
PKO Oddział 9 w Warszawie
ul. Marszałkowska 100/102 00-026 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ MAURYCY WNOROWSKI
Beneficjent
RAFAŁ MAURYCY WNOROWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ OTTO
Wspólnik
2002-01-08
2016-04-11
SŁAWOMIR TADEUSZ WNOROWSKI
Wspólnik
2002-01-08
2017-06-02
BARBARA BIELSKA WNOROWSKA
Wspólnik
2016-04-11
2017-06-02
RAFAŁ MAURYCY WNOROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA
MICHAŁ OTTO
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-08
2016-04-11
SŁAWOMIR TADEUSZ WNOROWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-08
2017-06-02
BARBARA BIELSKA WNOROWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2016-04-11
2017-06-02
2002-01-08
2016-04-11
USŁUGI FINANSOWE SŁAWOMIR WNOROWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie