KRS 0000347210
NIP7010218336
REGON14215480700000
NazwaPRO2LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRO2LAND
Data rejestracji 28 sty 2010 (15 lat temu) 28 sty 2010
Data usunięcia 07 mar 2022 07 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. XXI WIEKU, 46, JÓZEFOSŁAW, 05-500, JÓZEFOSŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email GDEREGOWSKI@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 7010218336
data rejestracji 01 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHMAŁGORZATA HALINA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2010-01-28
2010-03-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ BOGUSŁAW DERĘGOWSKI
Wspólnik
2010-01-28
2022-03-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁ
ANNA TERESA ŁYSEK
Wspólnik
2010-01-28
2010-03-31
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR JAN STAWOWY
Wspólnik
2010-01-28
2010-03-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
MAREK WOJNICZ
Wspólnik
2010-03-31
2012-07-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
ANNA TERESA ŁYSEK
Wspólnik
2012-07-19
2014-03-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
GRZEGORZ BOGUSŁAW DERĘGOWSKI
Likwidator
2021-03-15
2022-03-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUBE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANNA TERESA ŁYSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-28
2010-03-31
MAREK WOJNICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-31
2014-03-31
ANNA TERESA ŁYSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-19
2014-03-31
MARTA KATARZYNA KOCHAŃSKA PIRÓG
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-31
2014-07-14
WANDA KRYSTYNA DERĘGOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-14
2021-03-15
GRZEGORZ BOGUSŁAW DERĘGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-28
2021-03-15
PIOTR JAN STAWOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-28
2010-03-31
2010-01-28
2021-03-15
PRO2LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-28
2010-03-31
CZĘSTOCHOWSKA, 25/27, WARSZAWA, 02-350, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-31
2010-05-17
BUKOWIŃSKA, 24 A, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
2010-05-17
2014-03-31
BUKOWIŃSKA, 24A, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-31
2021-03-15
UROCZA, 12, ZALESIE GÓRNE, 05-540, ZALESIE GÓRNE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie