KRS 0000353260
NIP7010231437
REGON14236531000000
Nazwa"RBU CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRBU CONSULTING
Data rejestracji 07 kwi 2010 (14 lat temu) 07 kwi 2010
Data usunięcia 14 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 7, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMICHAŁ MARCIN KOLASA
Wspólnik
2014-03-19
2014-12-12
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 50,00 ZŁOTYCH
WELCOME2INVEST.COM LTD
Wspólnik
2014-12-12
2024-02-14
118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.900,00 ZŁOTYCH
ALICJA JADWIGA TANDECKA
Wspólnik
2010-04-07
2013-01-10
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000 ZŁOTYCH
EWA GĄSIOREK
Wspólnik
2010-04-07
2013-01-10
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 ZŁOTYCH
MAREK RAFAŁ CIESIELSKI
Wspólnik
2010-04-07
2013-01-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH
DARIUSZ JAROSŁAW JARZĄBEK
Wspólnik
2013-01-10
2014-03-19
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900,00 ZŁOTYCH
JOLANTA MIROSŁAWA KOLASA
Wspólnik
2013-02-15
2014-12-12
117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.850,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA HALINA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2013-01-10
2013-02-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
MAREK RAFAŁ CIESIELSKI
Prokurent
2010-04-07
2013-01-10
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ EWARYST RUSIN
Prokurent
2013-01-10
2014-03-19
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALICJA JADWIGA TANDECKA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-07
2013-01-10
ZYGMUNT JAN BLADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-12
2015-03-30
EWA GĄSIOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-07
2013-01-10
ANNA KORDUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-10
2014-03-19
MICHAŁ MARCIN KOLASA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-19
2014-12-12
2010-04-07
2013-01-10
DEVISO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-10
2014-03-19
"NOWY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-04-07
2013-01-10
MOCHNACKIEGO, 13, WARSZAWA, 02-042, WARSZAWA, POLSKA
2013-01-10
2014-12-12
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 9/11, WARSZAWA, 02-653, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie