KRS 0000482577
NIP9512295931
REGON14208447800000
NazwaLINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaLINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 paź 2013 (11 lat temu) 23 paź 2013
Data usunięcia 08 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 99000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 99000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji990000
Dane podatkowe
NIP 9512295931
data rejestracji 09 paź 2009
status Czynny
83109010560000000147481037
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
33109010560000000136802528
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
49109010560000000136802337
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
62109010560000000136802200
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
90109010560000000136802472
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPIOTR JACEK KACZOR
Beneficjent
PIOTR JACEK KACZOR
zgłaszający - członek zarządu
BARTŁOMIEJ KORNILUK
zgłaszający - członek zarządu
JOVEF JANOV
zgłaszający - członek zarządu
1978-11-17
MIROSLAV JANOV
zgłaszający - członek zarządu
1984-05-09
WOJCIECH LESZEK KACZOR
zgłaszający - członek zarządu
ANNA KORDUS
zgłaszający - członek zarządu
ZBYNEK PRUSA
Beneficjent
1953-12-06
TOMASZ MATCZUK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-20
2016-02-08
KRZYSZTOF JÓZEF PIETKUN
Członek Organu Nadzoru
2015-10-20
2016-02-08
MICHAŁ KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-20
2016-02-08
PIOTR JACEK KACZOR
Beneficjent
WSPÓLNIK AVIA PRIME A/S KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM LINETECH S.A.
ZBYNEK PRUSA
Beneficjent
POWIERNIK TRUST FOUND AB PRIVATE TRUST I, KTÓRY JEST GŁÓWNYM UDZIAŁOWCEM SYNBIOL A.S., KTÓRY JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W HARTENBERG HOLDING S.R.O – KTÓRA TO SPÓŁKA MA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W AVIA PRIME A/S KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM LINETECH S.A.
2013-10-23
2014-01-21
LINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie