KRS 0000590494
NIP9512295931
REGON14208447800000
NazwaLINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 gru 2015 (9 lat temu) 08 gru 2015
Data usunięcia 07 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WARECKA, 11A, WARSZAWA, 00-034, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512295931
data rejestracji 09 paź 2009
status Czynny
83109010560000000147481037
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
33109010560000000136802528
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
49109010560000000136802337
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
62109010560000000136802200
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
90109010560000000136802472
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHLINETECH INVESTMENTS
Wspólnik
2015-12-08
2017-03-16
PIOTR JACEK KACZOR
Beneficjent
JOVEF JANOV
zgłaszający - członek zarządu
1978-11-17
MIROSLAV JANOV
zgłaszający - członek zarządu
1984-05-09
WOJCIECH LESZEK KACZOR
zgłaszający - członek zarządu
ZBYNEK PRUSA
Beneficjent
1953-12-06
ANNA KORDUS
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR JACEK KACZOR
zgłaszający - członek zarządu
BARTŁOMIEJ KORNILUK
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR JACEK KACZOR
Beneficjent
WSPÓLNIK AVIA PRIME A/S KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM LINETECH S.A.
ZBYNEK PRUSA
Beneficjent
POWIERNIK TRUST FOUND AB PRIVATE TRUST I, KTÓRY JEST GŁÓWNYM UDZIAŁOWCEM SYNBIOL A.S., KTÓRY JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W HARTENBERG HOLDING S.R.O – KTÓRA TO SPÓŁKA MA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W AVIA PRIME A/S KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM LINETECH S.A.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. WOJCIECH LESZEK KACZOR - PREZES ZARZĄDU, PIOTR JACEK KACZOR - CZŁONEK ZARZĄDU, ANNA KORDUS - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-12-08
2018-02-07
14207423800000
2015-12-08
2016-11-14
UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie