KRS 0000340838
NIP9512295931
REGON14208447800000
NazwaLINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 paź 2009 (15 lat temu) 30 paź 2009
Data usunięcia 16 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512295931
data rejestracji 09 paź 2009
status Czynny
83109010560000000147481037
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
33109010560000000136802528
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
49109010560000000136802337
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
62109010560000000136802200
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
90109010560000000136802472
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #6491Z LEASING FINANSOWY #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUPIOTR JACEK KACZOR
Beneficjent
ZBYNEK PRUSA
Beneficjent
1953-12-06
WOJCIECH LESZEK KACZOR
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR JACEK KACZOR
zgłaszający - członek zarządu
ANNA KORDUS
zgłaszający - członek zarządu
BARTŁOMIEJ KORNILUK
zgłaszający - członek zarządu
JOVEF JANOV
zgłaszający - członek zarządu
1978-11-17
MIROSLAV JANOV
zgłaszający - członek zarządu
1984-05-09
MACIEJ TOMASZUK
Wspólnik
2009-10-30
2014-01-16
LINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2009-10-30
2014-01-16
WOJCIECH LESZEK KACZOR
Wspólnik
2009-10-30
2014-01-16
MAGDALENA KACZOR
Wspólnik
2012-11-30
2014-01-16
KRZYSZTOF PIETKUN
Wspólnik
2013-10-04
2014-01-16
PIOTR JACEK KACZOR
Beneficjent
WSPÓLNIK AVIA PRIME A/S KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM LINETECH S.A.
ZBYNEK PRUSA
Beneficjent
POWIERNIK TRUST FOUND AB PRIVATE TRUST I, KTÓRY JEST GŁÓWNYM UDZIAŁOWCEM SYNBIOL A.S., KTÓRY JEST WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM W HARTENBERG HOLDING S.R.O – KTÓRA TO SPÓŁKA MA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW W AVIA PRIME A/S KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM LINETECH S.A.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ LINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU LINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI WOJCIECH LESZEK KACZOR - PREZES ZARZĄDU
LINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek Organu Reprezentacji
2009-10-30
2014-01-16
2009-10-30
2014-01-16
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-10-30
2014-01-16
LINETECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-10-30
2014-01-16
SZOLC-ROGOZIŃSKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
2009-10-30
2014-01-16
3316Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH
2009-10-30
2014-01-16
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2009-10-30
2014-01-16
731 - REKLAMA
2009-10-30
2014-01-16
7830Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2009-10-30
2014-01-16
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2009-10-30
2014-01-16
829 - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2009-10-30
2014-01-16
641 - POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2009-10-30
2014-01-16
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2009-10-30
2014-01-16
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2009-10-30
2014-01-16
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie