KRS 0000448368
NIP9591951239
REGON26066587300000
NazwaMOBI DEALER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOBI DEALER
Data rejestracji 22 sty 2013 (12 lat temu) 22 sty 2013
Data usunięcia 05 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 18, RZESZÓW, 35-205, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591951239
data rejestracji 05 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4652 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4742 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7711 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #4743 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4741 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6203 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMISEBASTIAN KŁOS
reprezentant
KRZYSZTOF TOMASZ HYB
reprezentant
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
NATALIA CIERAS
Prokurent
2016-11-04
2019-04-03
SAMOISTNA
AGNIESZKA ELŻBIETA WACŁAWEK
Prokurent
2013-01-22
2016-10-26
SAMOISTNA
IWONA KATARZYNA KALITA
Prokurent
2015-07-29
2017-02-03
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2013-01-22
2015-02-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
14184005000000
Wspólnik
2016-03-23
2016-10-26
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁ
36360136200000
RAFAŁ SOSNA
Wspólnik
2016-03-23
2016-10-26
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.800,00 ZŁ
Wspólnik
2015-02-20
2016-03-23
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 000,00 ZŁ
14184005000000
ARTUR PAWEŁ MUSIAŁ
Wspólnik
2015-02-20
2016-03-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-03-23
2016-10-26
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
18085184700000
BARTŁOMIEJ ALEKSANDER INGLOT
Wspólnik
2016-10-26
2017-02-03
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-02-03
2023-01-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
18091474300000
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ
Beneficjent
UPRAWNIENIA POŚREDNIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO WYNIKAJĄ Z KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWEGO POLSATU S.A., SPÓŁKI PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA POŚREDNIO WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM WICEPREZES ZARZĄDU DS.STRATEGII. W PRZYPADKU, GDY W ZARZĄDZIE NIE MA WICEPREZES ZARZĄDU DS.STRATEGII, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DOWOLNYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
SEBASTIAN KŁOS
PREZES ZARZĄDU
2017-02-03
2023-01-05
KRZYSZTOF TOMASZ HYB
WICEPREZES ZARZĄDU DS. STRATEGII
2019-06-03
2023-01-05
WOJCIECH FRANCISZEK JEŻYK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-29
2016-10-26
BARTŁOMIEJ ALEKSANDER INGLOT
PREZES ZARZĄDU
2016-10-26
2017-02-03
ADAM ARTUR SMUK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-22
2015-07-29
2013-01-22
2015-02-20
SAVEADVISOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-20
2016-12-05
ENERGYSERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-22
2015-02-20
MARII OPIELIŃSKIEJ, 16 B, KIELCE, 25-001, KIELCE, POLSKA
2015-02-20
2016-10-26
UL. TEOFILA ALEKSANDRA LENARTOWICZA, 6, RZESZÓW, 35-051, RZESZÓW, POLSKA
2016-10-26
2017-07-19
PL. TARGOWY, 6D, LEŻAJSK, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA
2017-07-19
2019-04-03
UL. KOLEJOWA, 1, RZESZÓW, 35-073, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie